UNA CURIOSA FORMA DE MULTIPLICAR Eva G. C. MEP-EUCC
Vamos a multiplicar, por ejemplo,  218 x 2567
Escribimos uno de los números de izquierda a derecha, y el otro de abajo hacia arriba, para formar una tabla como la que v...
A continuación, escribimos en cada casilla, de abajo hacia arriba, el producto de los números que encontramos en la fila y...
Por último, hacemos las sumas correspondientes a cada diagonal, comenzando por la de la derecha del todo (en la parte de a...
2 6 5 7 8 1 2 6 0 6 9 5 5 0 ¡YA LO TENEMOS!: EL PRODUCTO DE  218 x 2567  ES IGUAL A…  (0) 559606 ¡ COMPRÚEBALO CON TU CALC...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Multiplicación

3.381 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.381
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2.322
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Multiplicación

  1. 1. UNA CURIOSA FORMA DE MULTIPLICAR Eva G. C. MEP-EUCC
  2. 2. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 218 x 2567
  3. 3. Escribimos uno de los números de izquierda a derecha, y el otro de abajo hacia arriba, para formar una tabla como la que ves en la imagen. Trazamos una cuadrícula y dibujamos sus diagonales. 2 6 5 7 8 1 2 RECUERDA: 218 x 2567
  4. 4. A continuación, escribimos en cada casilla, de abajo hacia arriba, el producto de los números que encontramos en la fila y columna que le corresponden, siempre con dos dígitos. 8x2 = 16, 1x2 = 02, 8x5 = 40,…, hasta rellenar toda la tabla. 2 6 5 7 8 1 2 4 1 2 1 0 1 4 0 7 0 6 0 5 0 2 0 6 5 8 4 0 4 6 1
  5. 5. Por último, hacemos las sumas correspondientes a cada diagonal, comenzando por la de la derecha del todo (en la parte de arriba de la tabla), hasta finalizar en la diagonal de la izquierda (abajo del todo). ¡Y n o olvides sumar las llevadas! 2 6 5 7 8 1 2 6 0 6 9 5 5 0 4 1 2 1 0 1 4 0 7 0 6 0 5 0 2 0 6 5 8 4 0 4 6 1
  6. 6. 2 6 5 7 8 1 2 6 0 6 9 5 5 0 ¡YA LO TENEMOS!: EL PRODUCTO DE 218 x 2567 ES IGUAL A… (0) 559606 ¡ COMPRÚEBALO CON TU CALCULADORA, Y A PRACTICAR!

×