MULTIPLICANDO CON DIAGONALES 142 X 23  =  1 4 2 2 3 2 X 1 = 02 0 2 3 X 1 = 03 0 3 2 X 4 = 08 0 8 3 X 4 = 12 1 2 2 X 2 = 04...
MULTIPLICANDO CON LINEAS 142 X 23 =  6 16 11 2 3 12 6 3’266 2
MULTIPLICANDO CON ASOCIACIONES NUMERICAS 296 X 6 =  (300-4)  300 X 6 = 1’800 6 X -4=  -24 1’776 1’776 805 X 3 =  (800+5)  ...
29 X 11 =  2 9 11 3 319 75 X 11 =  7 5 12 8 825 58 X 11 =  5 8 13 6 638 292 X 11 =  2 9 11 10 3212 2 12 3 753 X 11 =  7 5 ...
LOS NUMEROS BINARIOS Convertir la cantidad 245 a binario: = 122.5 cociente residuo 0 = 61.25 0 = 30.625 0 = 15.3125 0 = 7....
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

1 Bloque 1 Multiplicaciones De Otra Forma

122 visualizaciones

Publicado el

Matemáticas

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
122
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
6
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

1 Bloque 1 Multiplicaciones De Otra Forma

  1. 1. MULTIPLICANDO CON DIAGONALES 142 X 23 = 1 4 2 2 3 2 X 1 = 02 0 2 3 X 1 = 03 0 3 2 X 4 = 08 0 8 3 X 4 = 12 1 2 2 X 2 = 04 0 4 3 X 2 = 06 0 6 6 6 12 2 1 3 3’266 0
  2. 2. MULTIPLICANDO CON LINEAS 142 X 23 = 6 16 11 2 3 12 6 3’266 2
  3. 3. MULTIPLICANDO CON ASOCIACIONES NUMERICAS 296 X 6 = (300-4) 300 X 6 = 1’800 6 X -4= -24 1’776 1’776 805 X 3 = (800+5) 800 X 3 = 2’400 5 X 3= 15 2’415 2’415 798 X 8 = (800-2) 800 X 8 = 6’400 8 X -2= -16 6’384 6’384 Resuelve las operaciones con dos de las tres formas aprendidas: 264 X 46 = 234 X 5 = 195 X 8 = 521 X 6 = (500+21) 500 X 6 = 3’000 6X 21= 126 3’126 3’126
  4. 4. 29 X 11 = 2 9 11 3 319 75 X 11 = 7 5 12 8 825 58 X 11 = 5 8 13 6 638 292 X 11 = 2 9 11 10 3212 2 12 3 753 X 11 = 7 5 8 8283 3 12 8 584 X 11 = 5 8 12 6424 4 14 6 9 319 2 X 11 = 22 22 3212 825 3 X 11 = 33 33 8283 638 4 X 11 = 44 44 6424
  5. 5. LOS NUMEROS BINARIOS Convertir la cantidad 245 a binario: = 122.5 cociente residuo 0 = 61.25 0 = 30.625 0 = 15.3125 0 = 7.65625 0 cociente residuo = 3.828125 0 = 0.95703125 0 245 2 122.5 2 61.25 2 30.625 2 15.3125 2 7.65625 2 3.828125 2

×