¿MULTIPLICAMOS?<br />Desde hace mucho tiempo se ha venido enseñando en la escuela como multiplicar, cuando se tienen dos o...
Mutiplicar en 1,2,3, y listo
Mutiplicar en 1,2,3, y listo
Mutiplicar en 1,2,3, y listo
Mutiplicar en 1,2,3, y listo
Mutiplicar en 1,2,3, y listo
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Mutiplicar en 1,2,3, y listo

747 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Empresariales
2 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
747
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
10
Acciones
Compartido
0
Descargas
9
Comentarios
2
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Mutiplicar en 1,2,3, y listo

  1. 1. ¿MULTIPLICAMOS?<br />Desde hace mucho tiempo se ha venido enseñando en la escuela como multiplicar, cuando se tienen dos o más cifras. De donde tendríamos algo de la siguiente manera:<br /> <br />                   341<br />                ×__272<br /> 682 Primera multiplicación 341×2<br /> 2487 Segunda multiplicación 341×7<br /> 682__ + Tercera multiplicación 341×2<br /> 93752(SUMA DE LOS TRES RESULTADOS)<br />Desde que aprendimos a multiplicar de esa forma, lo venimos practicando de es modo. En esta ocasión aprenderemos como multiplicar de una manera más rápida. <br /> 24× 31¿ ?Comencemos con una multiplicación de dos cifras. Los cuadros que se encuentran en cada paso intentan representar donde se están aplicando la multiplicación, donde cada recuadro pequeño representa la ubicación de los términos de las cifras que serán multiplicadas.<br /> Por ejemplo: 24 × 31 = ¿...?<br />PASO 1. Multiplicamos los dos últimos términos de ambas cifras, en este caso 4×1. Obteniendo como resultado 4. <br /> 24× 31 4<br />PASO 2. Multiplicamos en diagonal los términos de cada cifra es decir, 2×1 y 4×3. Obtenemos como resultados 2 y 12. Luego se suma los resultados y tenemos que 12+2 = 14, cuando tenemos estos casos solo anotamos la unidad, es decir 4 y transportamos la cantidad de decenas que se presenten, para tomarlas en cuenta en el siguiente paso. En este caso llevamos 1. <br /> 24× 31 44<br />PASO 3. Multiplicamos de forma análoga como hicimos en el paso 1, pero esta vez serán multiplicados los primeros términos de las cifras, es decir 2×3 consiguiendo que es 6, luego como llevábamos 1 del paso 2, sumamos 6+1 y tenemos que es 7. <br /> 24× 31 744<br />Luego coloca el resultado tomando el número que resultó en el paso 1 de último, antecedido por el número del paso 2 y de primero de izquierda a derecha colocamos el número del paso 3 es decir de la siguiente forma:<br />24 × 31 = 744<br /> 721× 142 ¿…?Multiplicación de tres cifras. Los cuadros al igual que en el artículo I intentan representar donde se están aplicando las multiplicaciones, donde cada recuadro pequeño representa la ubicación de los términos de las cifras que serán multiplicadas.<br /> Por ejemplo: 721 × 142 = ¿...?<br />PASO 1. Multiplicamos los dos últimos términos de ambas cifras, en este caso 1×2. Obteniendo como resultado 2. <br /> 721× 142 2<br />PASO 2. Multiplicamos en diagonal los dos últimos términos de cada cifra es decir, 2×2 y 1×4. Obtenemos como resultados 4 y 4. Luego sumamos los resultados y tenemos que 4+4 = 8. <br /> 721× 142 82<br />PASO 3. Multiplicamos en diagonal todos los términos de cada cifra es decir, 7×2; 1×1 y 2×4. Obtenemos como resultados 14,1 y 8. Luego sumamos los resultados y tenemos que 14+1+8 = 23, en este caso solo anotamos la unidad, es decir 3 y transportamos la cantidad de decenas que tenemos, para tomarlas en cuenta en el siguiente paso. En este ocación llevamos 2. <br /> 721× 142 382<br />PASO 4. Multiplicamos de forma análoga como hicimos en el paso 2, pero esta vez serán multiplicados los primeros términos de las cifras, es decir 7×4 y 2×1, consiguiendo que sea 28 y 2, despues sumamos los resultados y tenemos que 28+2 = 30 y como llevábamos 2 del paso 3, sumamos 30+2 y hallas que es 32. Tomamos la cantidad de unidades que es 2 y llevamos el número de centenas, es decir 3. <br /> 721× 142 2382<br />PASO 5. Multiplicamos de igual forma como hicimos en el paso 1, pero esta vez serán multiplicados los primeros términos de las cifras. Es decir, 7×1 consiguiendo que sea 7, luego como llevábamos 3 del paso 4, sumamos 7+3 y tenemos que es 10 y como es el último paso se toma todo el resultado obtenido. <br /> 721× 142102382<br />En consecuencia por los pasos del 1 al 5 tenemos que:<br />721 × 142 = 102382<br />Fácilmente podemos notar que es mucho más rápido que realizar la multiplicación por cada término de la segunda cifra. Claro que entre más practiquemos obtendremos mayor velocidad a la hora de adquirir resultados al momento de realizar esta operación.<br /> 532× 43 ¿…? Cabe hacer la aclaratoria que en caso de ser una multiplicación la cual en algún caso no sea de la misma cantidad de términos es decir multiplicar 532× 43.<br /> 532× 043 22876 532× 043 ¿…?Se coloca un cero en la primera casilla para llenar los seis recuadros, y se realizan los cinco pasos de igual forma, es decir se tomaría de la siguiente forma:<br />

×