CÁLCULO: ESTRATEGIAS   MULTIPLICACIÓN CON 0 INTERCALADO                            No es necesario multiplicar el cero. Ba...
CÁLCULO: ESTRATEGIAS   MULTIPLICAR POR UN NÚMERO EN 00                       No es necesario multiplicar los ceros. Basta ...
MULTIPLICAR POR 9CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                              Es lo mismo que multiplicar por 10 y restar el m...
CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                 MULTIPLICAR POR 11                              Es lo mismo que multiplicar po...
CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                    MULTIPLICAR POR 12                              Es lo mismo que multiplicar...
CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                   MULTIPLICAR POR 15                              Es lo mismo que multiplicar ...
CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                      MULTIPLICAR POR 0,25                                  Es lo mismo que div...
DIVIDIR POR 0,5CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS                              Es lo mismo que multiplicar por 2                 ...
SOLUCIONES (por páginas)1.1. 48279735 – 936711135 – 27720751.2. 919,61 – 17,149 – 10,72.1. 7600 – 5100 – 12000 – 72000 – 6...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Estrategias cálculo mental

3.383 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.383
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
43
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Estrategias cálculo mental

  1. 1. CÁLCULO: ESTRATEGIAS MULTIPLICACIÓN CON 0 INTERCALADO No es necesario multiplicar el cero. Basta con bajar el cero y continuar, en la mis- ma línea, con la cifra siguiente. 23458 x203 7 0 3 7 4 479 1 6 0 4 7 6 1 9 7 4 AHORA TÚ: 459807 x 105 120045 x 7803 1725 x 1607 DIVISIÓN CON DIVISOR ACABADO EN 00CÁLCULO: ESTRATEGIAS Podemos simplificarla si quitamos los 00 del divisor y ponemos en el dividendo tantos decimales como 00. ATENCIÓN: en el dividendo no hay que poner ‘00 1759 : 50 = 175’9 : 5 = 35’1 1726 : 200 = 17’26 : 2 = 8’63 23489 : 3000 = 23’489 : 3 = 7’829 AHORA TÚ: 459807 : 500 120045 : 7000 1725: 160
  2. 2. CÁLCULO: ESTRATEGIAS MULTIPLICAR POR UN NÚMERO EN 00 No es necesario multiplicar los ceros. Basta con añadirlos al final 300 x 6 = 1800 110 x 800 = 88000 AHORA TÚ: 38 x 200 = 17 x 300 = 24 x 500 = 900 x 80 = 1600 x 40 = 2
  3. 3. MULTIPLICAR POR 9CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 10 y restar el multiplicando 8 x 9 = 8 x 10 – 8 = 80 – 8 = 72 47 x 9 = 47 x 10 – 47 = 470 – 47 = 423 AHORA TÚ: 38 x 9 = 56 x 9 = 84 x 9 = 67 x 9 = 99 x 9 = MULTIPLICAR POR 99CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 100 y restar el multiplicando 2 x 99 = 2 x 100 – 2 = 200 – 2 = 198 47 x 99 = 47 x 100 – 47 = 4700 – 47 = 4653 AHORA TÚ: 38 x 99 = 56 x 99 = 84 x 99 = 67 x 99 = 99 x 99 = 3
  4. 4. CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS MULTIPLICAR POR 11 Es lo mismo que multiplicar por 10 y sumar el multiplicando 8 x 11 = 8 x 10 + 8 = 80 + 8 = 88 47 x 11 = 47 x 10 + 47 = 470 + 47 = 517 AHORA TÚ: 38 x 11 = 56 x 11= 84 x 11 = 67 x 11 = 99 x 11 = MULTIPLICAR POR 101CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 100 y sumar el multiplicando 8 x 101 = 8 x 100 + 8 = 800 + 8 = 808 47 x 101 = 47 x 100 + 47 = 4700 + 47 = 4747 Si el número tiene dos cifras, es lo mismo que escribirlo dos veces: 99 x 101 = 9999 AHORA TÚ: 238 x 101 = 56 x 101= 84 x 101 = 799 x 101 = 4
  5. 5. CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS MULTIPLICAR POR 12 Es lo mismo que multiplicar por 10, multiplicar por 2 y sumar 3 x 12 = 3 x 10 + 3 x 2 = 30 + 6 = 36 43 x 12 = 43 x 10 + 43 x 2 = 430 + 86 = 16 AHORA TÚ: 25 x 12 = 120 x 12 = 72 x 12 = 48 x 12 = 19 x 12 = 42 x 12 = MULTIPLICAR POR 5CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 10 y dividir por 2 8 X 5 = (8 x 10) : 2 = 80 : 2 = 40 210 x 5 = (210 x 10) : 2 = 2100 : 2 = 1050 AHORA TÚ: 48 x 5 = 86 x 5 = 120 x 5 = 248 x 5 = 444 x 5 = 5
  6. 6. CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS MULTIPLICAR POR 15 Es lo mismo que multiplicar por 10, dividir por 2 la multiplicación y sumar 3 x 15 = (3x 10) + (3 x 10) : 2 = 30 + 15 = 45 18 X 15 = (18 x 10) + (18 x 10) : 2 = 180 + 90 = 270 AHORA TÚ: 25 x 15 = 40 x 15 = 50 x 15 = 75 x 15 = 90 x 15 = MULTIPLICAR POR 0,5CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que dividir por 2 8 x 0,5 = 8 : 2 = 4 24 x 0,5 = 24 : 2 = 12 AHORA TÚ: 12 x 0,5 = 46 x 0,5 = 84 x 0,5 = 124 x 0,5 = 560 x 0,5 = 6
  7. 7. CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS MULTIPLICAR POR 0,25 Es lo mismo que dividir por 4 100 x 0, 25 = 100 : 4 = 25 84 x 0,25 = 84 : 4 = 21 AHORA TÚ: 12 x 0,25 = 48 x 0,25 = 56 x 0,25 = 124 x 0,25 = 560 x 0,25 = DIVIDIR POR 5 CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 2 y dividir por 10 20 : 5 = (20 x 2) : 10 = 40 : 10 = 4 1350 : 5 = (1350 x 2) : 10 = 2700 : 10 = 270 AHORA TÚ: 225 : 5 = 250 : 5 = 275 : 5 = 310 : 5 = 450 : 5 = 7
  8. 8. DIVIDIR POR 0,5CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 2 20 : 0,5 = 20 x 2 = 40 1350 : 5 = 1350 x 2 = 2700 AHORA TÚ: 225 : 0,5 = 250 : 0,5 = 275 : 0,5 = 310 : 0,5 = 450 : 0,5 = DIVIDIR POR 0,25CÁLCULO MENTAL: ESTRATEGIAS Es lo mismo que multiplicar por 4 20 : 0,25 = 20 x 4 = 80 1350 : 0,25 = 1350 x 4 = 5400 AHORA TÚ: 225 : 0,25 = 250 : 0,25 = 275 : 0,25 = 310 : 0,25 = 450 : 0,25 = 8
  9. 9. SOLUCIONES (por páginas)1.1. 48279735 – 936711135 – 27720751.2. 919,61 – 17,149 – 10,72.1. 7600 – 5100 – 12000 – 72000 – 640003.1. 342 – 504 – 756 – 503 –8913.2. 3762 – 5544 – 8316 – 6633 – 98014.1. 418 – 616 – 924 – 737 – 10894.2. 24038 – 5656 – 8484 – 806995.1. 300 – 1440 – 864 – 576 – 228 – 5045.2. 240 – 430 – 600 – 1240 – 22206.1. 375 – 600 – 750 – 1125 – 13506.2. 6 – 23 – 42 – 62 – 4807.1. 3 – 12 – 14 – 31 – 1407.2. 45 – 50 – 55 – 62 – 908.1. 450 – 500 – 550 – 620 – 9008.2. 900 – 1000 – 1100 – 1240 - 1800 9

×